Frau Gabriele zum Buttel
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Gabriele zum Buttel |
Geburtsjahr: | 1964 |
Anschrift: | 44532 Lünen |
Beruf: | Hausfrau |
Partei: | FWL |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Vorsitzende | 01.07.2015 | 30.06.2016 |
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Vorsitzende | 01.07.2017 | 30.06.2018 |
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Vorsitzende | 01.07.2019 | 31.10.2020 |
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Stellvertretende Vorsitzende | 12.06.2014 | 30.06.2015 |
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Stellvertretende Vorsitzende | 01.07.2016 | 30.06.2017 |
Fraktion Piraten/Freie Wähler Lünen | Stellvertretende Vorsitzende | 01.07.2018 | 30.06.2019 |
Fraktionslos | Mitglied RM | 01.11.2020 | |
Unabhängige Wählergemeinschaft/Statt-Partei | Mitglied sB | 13.06.2013 | 11.06.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Kultur und Freizeit | Stellv. Mitglied sB | 14.10.2004 | 11.12.2009 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Stellv. Mitglied sB | 13.06.2013 | 25.06.2014 |
Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 25.10.2015 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 17.06.2015 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Stellv. Mitglied RM | 07.07.2016 | 12.07.2017 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Stellv. Mitglied RM | 12.07.2018 | 10.07.2019 |
Haupt- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied RM | 18.06.2015 | 06.07.2016 |
Haupt- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied RM | 13.07.2017 | 11.07.2018 |
Haupt- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied RM | 11.07.2019 | 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen | Stellv. beratendes Mitglied gem. § 58 I 7 GO NW SB | 12.07.2018 | 31.10.2020 |
Integrationsrat | Stellv. beratendes Mitglied gem. § 58 I 7 GO NW SB | 26.10.2015 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Mitglied RM | 26.10.2015 | 31.10.2020 |
Rat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 12.06.2014 | 31.10.2020 |
Rat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 01.11.2020 | |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 18.06.2015 | 06.07.2016 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 13.07.2017 | 11.07.2018 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 11.07.2019 | 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied RM | 04.09.2014 | 17.06.2015 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied RM | 07.07.2016 | 12.07.2017 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied RM | 12.07.2018 | 10.07.2019 |
Finanzkommission | Mitglied RM | 01.09.2012 | 01.06.2014 |
Finanzkommission | Mitglied RM | 03.03.2016 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Beratendes Mitglied sB | 14.10.2004 | 11.12.2009 |
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen | Beratendes Mitglied sB | 14.10.2004 | 11.12.2009 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Beratendes Mitglied RM/ Ratsfrau | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Beratendes Mitglied RM/ Ratsfrau | 01.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Sparkassenzweckverband Lünen-Selm -Verbandsversammlung- | Mitglied RM | 04.09.2014 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Städte- und Gemeindebund NRW -Mitgliederversammlung- | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 25.11.2020 |