Frau Ute Brettner
Sachkundige Bürgerin
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Ute Brettner |
Geburtsjahr: | 1960 |
Anschrift: | 44534 Lünen |
Beruf: | Ingenieurin |
Partei: | Bü90/Die Grünen |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | Vorsitzende | 01.11.2020 | 25.05.2021 |
Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied RM | 12.06.2014 | 31.10.2020 |
Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied RM | 26.05.2021 | |
Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied sB | 06.12.2012 | 11.06.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 12.06.2014 | 12.09.2024 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Stellvertretende Vorsitzende | 04.09.2014 | |
Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 25.11.2020 |
Ausschuss für Bürgerservice, Soziales und Ehrenamt | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 11.03.2020 |
Ausschuss für Kultur, Europa und Städtepartnerschaften | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Ausschuss für Bildung und Sport | Stellv. Mitglied sB | 06.12.2012 | 03.09.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied RM | 01.11.2020 | |
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung | Stellv. Mitglied RM | 04.09.2014 | 10.12.2015 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Stellv. Mitglied RM | 11.12.2015 | 30.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen | Mitglied sB | 07.03.2013 | 03.09.2014 |
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen | Mitglied RM | 04.09.2014 | |
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen | Stellv. Mitglied sB | 06.12.2012 | 06.03.2013 |
Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Innovation | Mitglied RM | 26.11.2020 | 21.09.2023 |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied RM | 01.11.2020 | |
Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Innovation | Stellv. Mitglied RM | 22.09.2023 | |
Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Integrationsrat | Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Stellv. Mitglied RM | 01.02.2017 | 02.02.2017 |
Ältestenrat der Stadt Lünen | Mitglied RM | 03.02.2017 | 25.05.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Behindertenbeirat | Herr Volker Hendrix | Stellv. Mitglied | 01.11.2021 | |
Gemeindewahlausschuss | Frau Silke Lenkeit | 1. pers. Vertreterin | 12.12.2019 | |
Verwaltungsrat SAL | Frau Renate Schulze-Matthée | 1. pers. Vertreterin | 26.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Lippeverband Dortmund -Mitgliederversammlung- | Mitglied RM | 26.11.2020 | ||
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR -Verwaltungsrat- | Direkte Vertretung für Renate Schulze-Matthée |
Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Stadthafen Lünen GmbH -Aufsichtsrat- | Direkte Vertretung ist Gabriele Schimanski | Mitglied RM | 17.09.2021 | |
SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen - Beirat- | Direkte Vertretung für Eckhard Kneisel | Stellv. Mitglied RM | 17.09.2021 | |
Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH -Aufsichtsrat- | Direkte Vertretung ist Tessa Schächter |
Mitglied RM | 26.11.2020 | 21.09.2023 |
Stadthafen Lünen GmbH -Aufsichtsrat- | Direkte Vertretung für Erika Roß |
Stellv. Mitglied RM | 26.11.2020 | 16.09.2021 |
Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH -Aufsichtsrat- | Mitglied RM | 04.09.2014 | 12.10.2017 |
Bemerkung |
---|
- keine - |